Vorsitzende/r |
Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ortsausschuss Kollerbeck | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Fraktion der CDU | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 27.12.2016 | 31.10.2020 | von 27.12.2016 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ortsausschuss Kollerbeck | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 02.03.2021 | | von 02.03.2021 |
Ordentliche Mitglieder |
Betriebsausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Haupt-, Finanz- und Bildungsausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ausschuss für Umwelt, Planen und Bauen | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Fraktion der CDU | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 |
Ortsausschuss Kollerbeck | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.11.2020 | 01.03.2021 | von 04.11.2020 bis 01.03.2021 |
CDU |
Rat | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 |